Marco Stefan Hellenbart
residente a Rothenburg, da Sigriswil Mandati attuali: Asporta GmbH Persone correlate: Tharsan Ravitharan, Andrea Stefanie Hellenbart Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Stefan Hellenbart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Stefan Hellenbart"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Stefan Hellenbart", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Stefan Hellenbart"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Stefan Hellenbart
Persone con il nome Marco Stefan Hellenbart lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Marco Stefan Hellenbart
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Stefan Hellenbart
Numero di pubblicazione: HR02-1005931391, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Asporta GmbH, in Lenk, CHE-108.692.560, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418805).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung und den Kauf und Verkauf von Immobilien, sowie die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen auf den Gebieten der Liegenschaftsverwaltung und des Immobilienverkaufs, einschliesslich Elektroinstallationen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen verschiedener Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Hans Jörg, von Magden, in Lenk im Simmental (Lenk), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellenbart, Andrea Stefanie, von Sigriswil, in Zweisimmen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 666'666 Stammanteilen zu je CHF 0.01;
Hellenbart, Marco Stefan, von Sigriswil, in Rothenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 666'667 Stammanteilen zu je CHF 0.01;
Ravitharan, Tharsan, von Urtenen-Schönbühl, in Niederwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 666'667 Stammanteilen zu je CHF 0.01.
Numero di pubblicazione: HR02-1005571517, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Netict GmbH, in Diemtigen, CHE-325.970.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellenbart, Marco Stefan, von Sigriswil, in Oey (Diemtigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellenbart, Andrea Stefanie, von Sigriswil, in Zweisimmen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005411147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Netict GmbH (Netict Sàrl) (Netict Sagl) (Netict LLC), in Diemtigen, CHE-325.970.666, Kapellenweg 6, 3753 Oey, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT, insbesondere IT-Sicherheit, Netzwerklösungen und Telefonie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ravitharan, Tharsan, von Urtenen-Schönbühl, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hellenbart, Marco Stefan, von Sigriswil, in Oey (Diemtigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.