Ralph Heiniger
residente a Ramlinsburg, da Eriswil Mandati attuali: Sun Hill Living AG Persone correlate: Martin Heiniger, Kevin Yannick Heiniger, Vanessa Olivia Heiniger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ralph Heiniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ralph Heiniger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ralph Heiniger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ralph Heiniger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ralph Heiniger
Persone con il nome Ralph Heiniger lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Ralph Heiniger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Heiniger
Numero di pubblicazione: HR02-1005182984, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sun Hill Living AG, in Sissach, CHE-106.511.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2019, Publ. 1004738878).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Kevin, von Eriswil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heiniger, Max Ernst, von Eriswil, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Ralph, von Eriswil, in Ramlinsburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Vanessa, von Eriswil, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004516454, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Intercolux AG, in Ramlinsburg, CHE-105.812.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890837).
Firma neu:
Intercolux AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Intercolux SA en liquidation) (Intercolux Ltd in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2018 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 13.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiz-Meier zu Verl, Marianne, von Itingen und Oberbözberg, in Itingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-147.528.510), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Ralph, von Eriswil, in Ramlinsburg, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien + Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3251109, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Sun Hill Living AG, in Sissach, CHE-106.511.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7021946).
Statutenänderung:
20.12.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 3'000'000.00 verrechnet, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Martin, von Eriswil, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Max Ernst, von Eriswil, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heiniger, Ralph, von Eriswil, in Ramlinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
DATO-Treuhand AG (CHE-107.503.863), in Basel, Revisionsstelle [bisher: DATO-Treuhand AG (CH-270.3.001.388-0)].