Dieter Heim
residente a Steffisburg, da Gais Mandati attuali: Carlo Bernasconi AG Persone correlate: Lea Bernasconi, André Schär, Noemi Bernasconi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Heim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Heim"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Heim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Heim"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter Heim
Persone con il nome Dieter Heim lavorano in questi rami economici
Lavorazione di pietre naturali
Lavorazione di pietre naturali
Privato con il nome Dieter Heim
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Heim
Numero di pubblicazione: HR02-1005141193, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Individual Service GmbH, in Aarburg, CHE-105.476.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1970439).
Firma neu:
Individual Service GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Dieter Heim, Mohnweg 8, 4703 Kestenholz Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Dieter, von Gunzgen und Neuendorf, in Kestenholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Eberle, Rudolf, von Zofingen, in Murgenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenzer, Jörg, von Thunstetten, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1970439, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Individual Service GmbH, in Aarburg, CHE-105.476.014, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2009, S. 2, Publ. 5100348).
Statutenänderung:
19.12.2014.
Zweck neu:
Montieren und Demontieren von Anlagen und Durchführen von diesbezüglichen Revisionen;
kann andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, Patente, Lizenzen und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke bzw. Liegenschaften erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Post, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Marcel, von Trubschachen, in Rothrist, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Dieter, von Gunzgen und Neuendorf, in Kestenholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gunzgen und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Eberle, Rudolf, von Zofingen, in Murgenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oftringen und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Jenzer, Jörg, von Thunstetten, in Oftringen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 4438128, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Carlo Bernasconi AG, in Bern, CH-035.3.000.738-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 5, Publ. 4011630).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heger, Franz, von Blumenstein, in Wattenwil, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Dieter, von Gais, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.