Marcel Heggli
residente a Emmenbrücke, da Emmen e Luzern Mandati attuali: Kraftwerk Sarneraa AG, Kraftwerk Göschenen AG Persone correlate: Sandra Rosa Blank, Christian Eiholzer, Cornelia Ruth Kaufmann-Hurschler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Heggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Heggli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Heggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Heggli"
|
|
Marcel Heggli
residente a Ottenbach, da Kriens Mandati attuali: Personalfürsorgestiftung der Fa. Hartmann AG., Emmenbrücke, Heggli AG Reisen weltweit e di più Persone correlate: Eveline Astrid Sabatini-Gisler, Brigitte Heggli, Heinrich Heggli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Heggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Heggli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Heggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Heggli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel Heggli
Persone con il nome Marcel Heggli lavorano in questi rami economici
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio di una casse pensioni
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Servizi per consulenza manageriale
Trasporto di persone e merci su strada
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio di una casse pensioni
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Servizi per consulenza manageriale
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Marcel Heggli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Heggli
Numero di pubblicazione: HR02-1005619280, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Personalfürsorgestiftung der Fa. Hartmann AG., Emmenbrücke, in Emmen, CHE-110.376.714, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466883).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Igor, von Aristau, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Brigitte, von Kriens, in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heggli, Marcel, von Kriens, in Ottenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sabatini-Gisler, Eveline Astrid, von Bioggio, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005017923, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Heggli-Trans AG, in Stansstad, CHE-102.518.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2020, Publ. 1004977861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Marcel, von Kriens, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens].
Numero di pubblicazione: HR02-1004982252, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Heggli AG, in Kriens, CHE-105.942.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930578).
Statutenänderung:
08.09.2020.
Zweck neu:
Betrieb und Führung eines Transport- und Busunternehmens sowie Erbringung von Dienstleistungen im und für den öffentlichen Verkehr;
Erwerb, Verwaltung, Belastung und Veräusserung von Grundeigentum und Vermögenswerten;
Vornahme von Finanzierungen;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften sowie Übernahme und Abgabe von Vertretungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Roger, von Horw, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalweit, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heggli, Brigitte, von Kriens, in Stansstad, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heggli Bachmann, Brigitte, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heggli, Heinrich, 1942, von Kriens, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heggli, Marcel, von Kriens, in Ottenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Igor, von Aristau, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: in Cham, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steuke, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Rothenburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder einem Mitglied des Verwaltungsrates.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Kriens (CHE-288.081.470)]. [gestrichen: Emmen (CHE-176.598.263)].