Rahel Elisabeth Hegetschweiler
residente a Horgen, da Wädenswil Mandati attuali: Siedlungsgenossenschaft 'Sunneheim', OneOne GmbH e di più Persone correlate: Yanick Bader, Stephan Luzzani, Philippe Rechsteiner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rahel Elisabeth Hegetschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rahel Elisabeth Hegetschweiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rahel Elisabeth Hegetschweiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rahel Elisabeth Hegetschweiler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rahel Elisabeth Hegetschweiler
Persone con il nome Rahel Elisabeth Hegetschweiler lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Esercizio delle videotece
Compravendita di immobili propri
Servizi fiduciari
Esercizio delle videotece
Privato con il nome Rahel Elisabeth Hegetschweiler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rahel Elisabeth Hegetschweiler
Numero di pubblicazione: 2522671, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siedlungsgenossenschaft 'Sunneheim', in Horgen, CHE-101.947.463, Genossenschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1799745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cocca, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Randegger, Marcel, von Ossingen, in Horgen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Osinski, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rahel, von Wädenswil, in Horgen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Chironi-D'Alpaos, Tamara, von Horgen, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vielmi-Rivelli, Daniela, von Richterswil, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1840181, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OneOne GmbH, in Horgen, CHE-405.171.148, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7093528).
Statutenänderung:
11.11.2014, 20.11.2014.
Domizil neu:
Einsiedlerstrasse 160, 8810 Horgen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Event- und Projektmanagement, Immobilienbewirtschaftung, Informatik, Grafik, Kunst, Design und Internet. Erstellung von, Handel mit und Verkauf von Druck- und Kunsterzeugnissen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letzt gemeldete Adresse der Gesellschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Thomas, von Langnau im Emmental, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hegetschweiler, Kosmos, von Ottenbach, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rahel, von Wädenswil, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelprokura und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Knabenhans, Ursula, von Zürich, in Horgen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Brand, Andrea, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1799745, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siedlungsgenossenschaft 'Sunneheim', in Horgen, CHE-101.947.463, Genossenschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 19, Publ. 5891040).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hegetschweiler, Rahel, von Wädenswil, in Horgen, Mitglied der Verwaltung und Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Knabenhans, Rahel].