Anneliese Hauser-Seger
residente a Grindelwald, da Schüpfen Mandati attuali: SAR Swiss Alp Resort AG, Okay Promotion AG e di più Persone correlate: Christine Alpstäg, Otto Theo Hauser, Rolf Armin Marc Portmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anneliese Hauser-Seger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anneliese Hauser-Seger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anneliese Hauser-Seger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anneliese Hauser-Seger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anneliese Hauser-Seger
Persone con il nome Anneliese Hauser-Seger lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Anneliese Hauser-Seger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anneliese Hauser-Seger
Numero di pubblicazione: 2932011, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Branyf AG, in Grindelwald, CHE-112.153.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2015, Publ. 1968657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser-Gertsch, Silvia, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hauser-Seger, Anneliese, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4261092, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Branyf AG, in Grindelwald, CH-092.3.016.903-6, Führen von Hotel- und Gastrobetrieben und Halten von Beteiligungen an solchen sowie Erbringen von Dienstleistungen im Hotel-, Gastro- und Tourismusbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2007, S. 4, Publ. 4052286).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, Fabienne, von Solothurn, in Grindelwald, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Brawand, Sonja, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Urs Beat, von Schüpfen, in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Otto, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hauser-Gertsch, Silvia, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hauser-Seger, Anneliese, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Sportzentrum Grindelwald AG, in G r i n d e l w a l d , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 31.12.1996, S. 8085).
Statutenänderung:
23.10.1998.
Zweck neu:
Bau und Betrieb von Sportanlagen und Kurorteinrichtungen aller Art für die einheimische Bevölkerung und die Gäste. Kann Liegenschaften oder Baurechte erwerben.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat: mindestens 9 Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläppi, Christoph, von Lenk, in Grindelwald,Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luggen, Joseph, von Ried-Brig, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ueli, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bohren, Gottfried, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BrawandImboden, Christian, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Walter, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hauser-Seger, Anneliese, von Schüpfen, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirsig, Samuel, von Amsoldingen, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Werner, von Huttwil, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bhend, Rudolf, von Unterseen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Bernet, Christoph, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Godi, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumann, Anton, von Grindelwald, in Grindelwald, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär].