Bruno Hausammann-Salvi Jun.
residente a Uttwil, da Romanshorn Mandati attuali: Hausammann Caravans & Boote AG, Gebr. Hausammann AG Persone correlate: Urs Hausammann, Bruno Hausammann Sen., Urs Hausammann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Hausammann-Salvi Jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Hausammann-Salvi Jun."
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Hausammann-Salvi Jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Hausammann-Salvi Jun."
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Persone con il nome Bruno Hausammann-Salvi Jun. lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Compravendita di immobili propri
Commercio di beni di consumo
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Hausammann-Salvi Jun.
Numero di pubblicazione: HR02-1005536892, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Hausammann Boote AG, in Romanshorn, CHE-101.924.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409458).
Statutenänderung:
11.07.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann-Salvi, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Yves Peter, von Fischingen, in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bosshart, Barbara, von Fischingen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004982665, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ABC Sport, Spiel & Freizeit AG, in Uttwil, CHE-101.924.031, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3775701).
Statutenänderung:
18.08.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Bereich Sport, Spiel und Freizeit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 18.08.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Jakob, von Romanshorn, in Uttwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
ks treuhandexperten ag (CHE-107.285.896), in Altstätten SG (Altstätten), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausammann, Urs, von Romanshorn, in Kesswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hausammann, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bischofszell, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hausammann-Salvi, Bruno, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.