Christoph Hauri
residente a Samedan, da Reinach (AG) Mandati attuali: dschember Christoph Hauri Persone correlate: Reinhild Dorothea Hauri Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Hauri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Hauri"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Hauri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Hauri"
|
|
Christoph Hauri
residente a La Sarraz, da Reitnau Mandati attuali: HMS - Hauri Micro Solutions Persone correlate: Montserrat Hauri Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Hauri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Hauri"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Hauri", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Hauri"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Hauri
Persone con il nome Christoph Hauri lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Christoph Hauri
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Hauri
Numero di pubblicazione: HR02-1004725302, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, publizierten TR-Eintrag Nr. 14'153 vom 13.09.2019 neue schule für gestaltung langenthal gmbh, in Langenthal, CHE-109.882.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718440).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Christoph, von Seon, in Langenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004718440, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
neue schule für gestaltung langenthal gmbh, in Langenthal, CHE-109.882.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Christoph, von Seon, in Langenthal, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3068045, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
neue schule für gestaltung langenthal gmbh, in Langenthal, CHE-109.882.637, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegfried, Matthias, von Arni (BE), in Bern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sommer, Bruno, von Sumiswald, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giesser-Liebi, Claudine, von Kemmental und Thun, in Langenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hauri, Christoph, von Seon, in Langenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Amsler, Peter, von Kaisten, in Grenzach-Wyhlen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Grenzach-Wyhlen (D), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].