Antoine Haug
residente a St. Pantaleon, da Unterengstringen Mandati attuali: re plan gmbh Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antoine Haug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antoine Haug"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antoine Haug", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antoine Haug"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Antoine Haug
Persone con il nome Antoine Haug lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Antoine Haug
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Antoine Haug
Numero di pubblicazione: 4064071, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gartenstadt AG, in Stein (AG), CHE-323.128.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2014, Publ. 1557895).
Firma neu:
Gartenstadt AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1768113, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Haug AG Maleratelier Riehen, in Riehen, CHE-106.295.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harbaum, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Einzelprokura;
Berger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Achern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanter, Dr. Marco, von Luzern und Steinach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1746655, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Haug AG Maleratelier Riehen, in Riehen, CHE-106.295.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 10, Publ. 5080586).
Statutenänderung:
30.07.2014.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 30.07.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].