Alain Hauenstein
residente a Küttigen, da Rafz Mandati attuali: Hauenstein Pflanzen und Garten AG, Hauenstein-Baumschulen AG Persone correlate: André Schumacher Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain Hauenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain Hauenstein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alain Hauenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alain Hauenstein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alain Hauenstein
Persone con il nome Alain Hauenstein lavorano in questi rami economici
Commercio di materie prime agricole e animali
Commercio di materie prime agricole e animali
Privato con il nome Alain Hauenstein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alain Hauenstein
Numero di pubblicazione: 4332229, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014167).
Statutenänderung:
04.06.2018.
Sitz neu:
Laufenburg.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erne, Daniel, von Laufenburg, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Patrick, von Gipf-Oberfrick, in Oberhof, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4328743, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hauenstein Pflanzen und Garten AG, in Küttigen, CHE-155.164.485, Bibersteinstrasse 84, 5022 Rombach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.06.2018.
Zweck:
Aufzucht und Handel mit Pflanzen und Gartenartikeln aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 15.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7150312, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hauenstein Rombach Immobilien AG, in Küttigen, CHE-103.341.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 1, Publ. 5758876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauenstein, Marianne, von Rafz, in Küttigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Raymond, von Rafz, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauenstein, Alain, von Rafz, in Küttigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, Erich, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.