Ekrem Hasani
residente a Schlieren, da Zürich Mandati attuali: Prime Tours & Travel GmbH, WorkWise GmbH e di più Persone correlate: Blinerë Rama, Fisnik Dragusha, Blend Rama e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ekrem Hasani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ekrem Hasani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ekrem Hasani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ekrem Hasani"
|
|
Ekrem Hasani
residente a Chavornay, da Kosovo Mandati attuali: Eki coiffure Sàrl Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ekrem Hasani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ekrem Hasani"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ekrem Hasani", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ekrem Hasani"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ekrem Hasani
Persone con il nome Ekrem Hasani lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Intermediazione lavoratori temporanei
Altro commercio con prodotti diversi
Lavanderie
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Intermediazione lavoratori temporanei
Altro commercio con prodotti diversi
Lavanderie
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Ekrem Hasani
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ekrem Hasani
Numero di pubblicazione: HR02-1006135136, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prime Tours & Travel GmbH, bisher in Itingen, CHE-237.366.011, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2024, Publ. 1005992496).
Statutenänderung:
05.09.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Prime Tours & Travel Sarl) (Prime Tours & Travel Sagl) (Prime Tours & Travel LLC).
Sitz neu:
Urdorf.
Domizil neu:
Grubenstrasse 4, 8902 Urdorf.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dragusha, Fisnik, kosovarischer Staatsangehöriger, in Prishtina (XK), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hasani, Ekrem, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rama, Blend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Prishtina (XK), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006032989, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
WorkWise GmbH, in Urdorf, CHE-208.679.376, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2024, Publ. 1005980623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasani, Arben, von Schlieren, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasani, Ekrem, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1006024052, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Rama & Partner GmbH (Rama & Partner LLC), in Urdorf, CHE-373.723.337, Grubenstrasse 4, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art inkl. Import und Export insb. im Bereich Konsumgüter. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Des Weiteren bietet die Gesellschaft folgende Dienstleistungen:
Erwerb, Überbauung, Verwaltung, Vermietung, Vermittlung sowie Veräusserung von Immobilien, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanz-, Vorsorge-, Nachlass- und Steuerplanung, Nachlassabwicklung, Unternehmensnachfolgeregelung, Durchführung von Willensvollstrecker-, Erbschaftstreuhand-, Sachverwalter- und Liquidationsmandaten, Auflösung von Gesamthandverhältnissen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weber, Elisabeth, von Hauptwil-Gottshaus, in Rüti (ZH), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hasani, Ekrem, von Zürich, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rama, Blend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.