Christoph Markus Harlacher
residente a Steffisburg, da Zürich Mandati attuali: Ha6 GmbH, ZinCo AG Dachbegrünungssysteme e di più Persone correlate: Romina Harlacher, Eliane Harlacher-Meier, Adnan Basic e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Markus Harlacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Markus Harlacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Markus Harlacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Markus Harlacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Markus Harlacher
Persone con il nome Christoph Markus Harlacher lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Progettazione giardini e paesaggistica
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Altro commercio con prodotti diversi
Progettazione giardini e paesaggistica
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Christoph Markus Harlacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Markus Harlacher
Numero di pubblicazione: HR01-1005689912, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ha6 GmbH, in Steffisburg, CHE-259.645.198, Pfrundmattweg 8b, 3612 Steffisburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, das Erbringen von Beratungsdienstleistungen sowie Beratung und Durchführung von Events. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.02.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Harlacher-Meier, Eliane, von Trub, in Steffisburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Basic, Adnan, von Kirchberg (BE), in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Harlacher, Julian, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu dreien;
Harlacher, Romina, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Numero di pubblicazione: 3593219, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
ZinCo AG Dachbegrünungssysteme, in Egerkingen, CHE-103.561.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923325).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Christian, von Wölflinswil, in Trimbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stribel, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Nürtingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Roland, von Herbligen, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3011091, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
coex Energie AG, in Uetendorf, CHE-244.442.309, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harlacher, Christoph Markus, von Zürich, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.