Lutz Halbgewachs
residente a Steinhausen, da Steinhausen Mandati attuali: FINserv GmbH Persone correlate: Tanja Eichenberger, Andreas Markus Fink Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lutz Halbgewachs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lutz Halbgewachs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lutz Halbgewachs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lutz Halbgewachs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lutz Halbgewachs
Persone con il nome Lutz Halbgewachs lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Lutz Halbgewachs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lutz Halbgewachs
Numero di pubblicazione: HR02-1005505906, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FINserv GmbH, in Zürich, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314106).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Steinhausen];
Eichenberger, Tanja, von Birr und Bassersdorf, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, von Steinhausen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1004910175, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FINserv GmbH, in Wallisellen, CHE-414.999.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, S.0, Publ. 981311).
Statutenänderung:
03.06.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Stampfenbachstrasse 42, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Andreas Markus, von Zürich, in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Regensdorf];
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3584603, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hapimag AG, in Baar, CHE-101.391.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382417).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitz, Dr. Marisabel, von Hochdorf, Buchs (SG) und Sevelen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halbgewachs, Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Philipp, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiffner, Dirk, von Buchrain, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.