John Francis Hagon
residente a London (GB), da Vereinigtes Königreich Mandati attuali: CLS Group Holdings AG Persone correlate: Helen Elizabeth Roberts, Scott Andrew Lucas, Peter James Whitelaw e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "John Francis Hagon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "John Francis Hagon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "John Francis Hagon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "John Francis Hagon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome John Francis Hagon
Persone con il nome John Francis Hagon lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome John Francis Hagon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: John Francis Hagon
Numero di pubblicazione: 3512961, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CLS Group Holdings AG, in Luzern, CHE-109.525.143, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2016, Publ. 3142577).
Statutenänderung:
02.05.2017. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.06.2016 die mit Beschluss vom 21.04.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillereau, Frederic, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brisighelli, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Davidson III, John Pirnie, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gil, Gérard Serge, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
MacLaren, Bruce William, kanadischer Staatsangehöriger, in Toronto (CA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tay, Lian Wee, genannt Leslie, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirochika, Iwadare, japanischer Staatsangehöriger, in Kawasaki City (JP), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittianda, Vidya, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boccara, Dominique, französische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gary, David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Purchase (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoshino, Akira, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Osmar, Bryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Oakville (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stenning, William Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Woking (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tallei, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thomas, David, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Yam Soon Lee, Ronnie, malaysischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagon, John Francis, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wood, Gaynor, britische Staatsangehörige, in South Darenth (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.