Aldo Hättenschwiler
residente a Steinhausen, da Zürich Mandati attuali: HM Bau AG, Deweta Management AG e di più Persone correlate: Massimo Claudio Cortesi, Luca Stefano De Giambattista, Luca Zanolari e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aldo Hättenschwiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aldo Hättenschwiler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Aldo Hättenschwiler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Aldo Hättenschwiler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Aldo Hättenschwiler
Persone con il nome Aldo Hättenschwiler lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri servizi sociali
Altro commercio con prodotti diversi
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Altri servizi sociali
Privato con il nome Aldo Hättenschwiler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Aldo Hättenschwiler
Numero di pubblicazione: 3669223, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Deweta AG, in Steinhausen, CHE-105.703.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Werner, von Rüti bei Lyssach, in Gossau (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hättenschwiler, Aldo, von Zürich, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3165435, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Deweta Management AG, in Steinhausen, CHE-103.659.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795792).
Domizil neu:
Industriestrasse 5, 6312 Steinhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Albert, von Saanen, in Hütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hättenschwiler, Aldo, von Zürich, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6795792, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Deweta Management AG, in Steinhausen, CH-170.3.010.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2011, Publ. 6473658). Mit Erklärung vom 11.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Werner, von Rüti bei Lyssach, in Grüt (Gossau ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevin AG Audit (CH-020.3.922.026), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hättenschwiler, Aldo, von Zürich, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].