Michael Andreas Hämmerli
residente a Allschwil, da Weesen Mandati attuali: ald Ausländerdienst Baselland Persone correlate: Sarah Graf, Stephan Mathis, Christopher Henry Tütsch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Andreas Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Andreas Hämmerli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Andreas Hämmerli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Andreas Hämmerli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Andreas Hämmerli
Persone con il nome Michael Andreas Hämmerli lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Michael Andreas Hämmerli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Andreas Hämmerli
Numero di pubblicazione: HR02-1005685885, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Ausländerdienst Baselland/ald, in Pratteln, CHE-107.796.116, Verein (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839188).
Statutenänderung:
14.06.2017. 15.06.2021.
Name neu:
ald Ausländerdienst Baselland.
Zweck neu:
Der ald hat folgenden Zweck: a. Förderung der Integration von ausländischen Personen. b. Sprachdienstleistungen für ausländische Personen, Arbeitgebende und Behörden. c. Beratung zu Migrations- und Integrationsfragen.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Geschäftstätigkeit und Zuwendungen aller Art.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beigel, Astrid, deutsche Staatsangehörige, in Steinen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bloch, Stefan Nestor, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Howald-Broder, Eveline, von Sargans und Thörigen, in Itingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mosimann, Kaspar Simon, von Niederdorf, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Bolliger Zimmermann, Oliver, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hämmerli, Michael, von Weesen, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Mathis, Stephan, von Schupfart, in Arlesheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Tütsch, Christopher Henry, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 2101169, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CHE-106.120.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Felix, von Basel, in Münchenstein, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kownatzki, Roland Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6659898, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Post International Logistics AG, in Basel, CH-035.3.013.426-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, S. 0, Publ. 6406926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Philipp, von Basel und Trubschachen, in Sissach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pia, von Tecknau, in Tecknau, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hämmerli, Michael Andreas, von Weesen, in Olten, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.