Guido Hälg
residente a Eichberg, da Langrickenbach Mandati attuali: Legnotool GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Hälg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Hälg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guido Hälg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guido Hälg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guido Hälg
Persone con il nome Guido Hälg lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Guido Hälg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guido Hälg
Numero di pubblicazione: HR02-1005390125, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Legnotool GmbH, bisher in Bischofszell, CHE-116.077.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631385).
Statutenänderung:
17.01.2022.
Sitz neu:
Eichberg.
Domizil neu:
Försterweg 139, 9453 Eichberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Artikeln aller Art und das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Holzbearbeitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alles Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern oder verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.10.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.10.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Homberger, Anne-Christine, von Uster und Zürich, in Bischofszell, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Guido, von Langrickenbach, in Eichberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ].
Numero di pubblicazione: 1631385, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Legnotool GmbH, in Bischofszell, CHE-116.077.701, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2010, S. 13, Publ. 5856224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Homberger, Anne-Christine, von Uster und Zürich, in Bischofszell, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Hälg, Guido, von Langrickenbach, in Eichberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1493955, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
B & B Rollregaltechnik GmbH, in Zuzwil SG, CHE-107.132.790, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7065726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Guido, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hälg, Adrian, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hälg, Roger, von Oberbüren, in Züberwangen (Zuzwil SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].