Dominik Hälg
residente a Sommeri, da Niederhelfenschwil Mandati attuali: Future Furniture Holding AG, HRE AG e di più Persone correlate: Claudio Renato Beffa, Guy Geoffroy Jean Valdemar Marie de la Tour du Pin Verclause, Axel Jürgen Schwarzer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominik Hälg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominik Hälg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominik Hälg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominik Hälg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominik Hälg
Persone con il nome Dominik Hälg lavorano in questi rami economici
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio di una società partecipate
Compravendita di immobili propri
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Dominik Hälg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominik Hälg
Numero di pubblicazione: HR02-1005574112, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
SLO GmbH, in Romanshorn, CHE-132.041.825, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005542086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hälg, Regula, von Romanshorn, in Sommeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dequesne, Romain, von Le Locle, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertli, Sascha Sandro, von Trüllikon, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005534872, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GOODFORM AG, in Zug, CHE-229.951.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005202511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hälg, Regula, von Romanshorn, in Sommeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dequesne, Romain, von Le Locle, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertli, Sascha Sandro, von Trüllikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005517496, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Future Furniture Holding AG, in Zug, CHE-284.209.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492502).
Statutenänderung:
23.06.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 407'774.00 [bisher: CHF 154'179.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 407'774.00 [bisher: CHF 154'179.00].
Aktien neu:
407'774 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 154'179 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 23.06.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felisa, Alexis Fabrice Marie, von Collonge-Bellerive, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hälg, Dominik, von Niederhelfenschwil, in Sommeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzer, Axel Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Merwe, Johannes Henoch Neethling, südafrikanischer Staatsangehöriger, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.