Eugen Haberkorn
residente a Romanshorn, da Romanshorn Mandati attuali: G.S.P. GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eugen Haberkorn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eugen Haberkorn"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eugen Haberkorn", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eugen Haberkorn"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eugen Haberkorn
Persone con il nome Eugen Haberkorn lavorano in questi rami economici
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Privato con il nome Eugen Haberkorn
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eugen Haberkorn
Numero di pubblicazione: HR02-1005370092, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
G.S.P. GmbH, in Romanshorn, CHE-112.160.237, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S.17, Publ. 5383578).
Statutenänderung:
29.11.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Schadenanalytik (z.B. Expertisen für Behörden, Unternehmen, Versicherungen sowie Privatpersonen) und der Produktentwicklung in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per eingeschriebenem Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rank, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gilching (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberkorn, Eugen, von Romanshorn, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 4780778, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
G.S.P. GmbH, bisher in Kreuzlingen, CH-440.4.017.763-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2007, S. 15, Publ. 3882748).
Statutenänderung:
21.11.2008.
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Weitenzelgstrasse 8a, 8590 Romanshorn.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberkorn, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Romanshorn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- [bisher: in Kreuzlingen].
Numero di pubblicazione: 3882748, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
G.S.P. GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.017.763-8, Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Schadenanalytik (z.B. Expertisen für Behörden, Unternehmen, Versicherungen sowie Privatpersonen) usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2006, S. 19, Publ. 3702728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissgerber, Patrik, von Thundorf, in Langrickenbach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haberkorn, Eugen, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].