Hanspeter Habegger
residente a Schwarzenburg, da Trub Mandati attuali: Skilifte Selital AG, Habegger AG Schwarzenburg Persone correlate: Rico Bevilacqua, Patrick Franz Zuber, Stephan Lanz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Habegger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Habegger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Habegger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Habegger
Persone con il nome Hanspeter Habegger lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Trasporto di persone e merci su strada
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Hanspeter Habegger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Habegger
Numero di pubblicazione: 4136183, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilifte Selital AG, in Rüschegg, CHE-101.774.843, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1888367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Christian, von Schwarzenburg, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Hanspeter, von Trub, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Peter, von Frutigen, in Schwarzenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Habegger AG Schwarzenburg, in W a h l e r n , Thunstrasse 38, 3150 Schwarzenburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.02.2001.
Zweck:
Ausübung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich der Hafner- und Plattenlegerarbeiten, insbesondere Beratung, Projektierung, Koordination, Erstellung, Wartung, Handel und Betrieb von Ofen-und Cheminéeanlagen sowie von keramischen Plattenbelägen;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 26.1.2001 und Bilanz per 31.12.2000: Aktiven von CHF 112'760.70 und Passiven von CHF 38'513.70 der Einzelfirma "Simon Habegger", in Wahlern, zum Übernahmepreis von CHF 74'247.-, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und CHF 14'247.- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Habegger, Hanspeter, von Trub, in Schwarzenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Habegger, Daniel, von Trub, in Schwarzenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rothen Treuhand AG, in Oberdiessbach, Revisionsstelle.