Gerhard Gysi
residente a Birr, da Birr Mandati attuali: CAGERO.COM AG, Cagero AG Persone correlate: Roman Haltiner, Monika Gysi-Wüst, Monika Gysi-Wüst Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Gysi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Gysi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard Gysi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard Gysi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerhard Gysi
Persone con il nome Gerhard Gysi lavorano in questi rami economici
Commercio di accessori per automobili
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio di accessori per automobili
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Gerhard Gysi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard Gysi
Numero di pubblicazione: HR01-1005245484, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
CAGERO.COM AG, in Birr, CHE-173.152.988, Bodenacherstrasse 2, 5242 Birr, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel mit, Vertrieb und Einbau von Autoersatzteilen, Garagenbetrieb, sowie Reparaturen und Umbauten von Automobilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 09.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gysi, Gerhard, von Birr, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gysi, Monika, von Birr, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Haltiner, Roman, von Zürich, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3871095, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cagero AG, in Birr, CHE-106.228.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6175806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Roland, von Birr, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Gerhard, von Birr, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gysi, Monika, von Birr, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Ingrid, von Birr, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haltiner, Roman, von Zürich, in Buchs (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6175806, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Cagero Vee Dub Parts R. + G. Gysi, in Birr, CH-400.2.008.828-6, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 29.04.2003, S. 1, Publ. 967628).
Statuten neu:
13.05.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 3'068'666.46 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'468'666.46 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 600 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Cagero AG.
Zweck neu:
Handel mit, Vertrieb und Einbau von Autoersatzteilen, Garagenbetrieb, sowie Reparaturen und Umbauten von Automobilen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.
Aktien neu:
600 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.05.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gysi, Roland, von Birr, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Gysi, Gerhard, von Birr, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].