Markus Werner Gwerder
residente a Morschach, da Muotathal Mandati attuali: AG Sportbahnen im Mythengebiet, Swiss Knife Valley SkiTeam e di più Persone correlate: Reto Schürpf, Toni Pfyl-Gisler, Daniel Linggi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Werner Gwerder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Werner Gwerder"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Werner Gwerder", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Werner Gwerder"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Werner Gwerder
Persone con il nome Markus Werner Gwerder lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi sport
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi sport
Altri servizi intrattenimento e relax
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Markus Werner Gwerder
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Werner Gwerder
Numero di pubblicazione: HR02-1005997991, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schwyzer Kantonalbank, in Schwyz, CHE-108.954.429, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2024, Publ. 1005971500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Jonas, von Hochdorf, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Markus, von Muotathal, in Morschach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hux-Brauss, Daniela, von Tübach, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Adrian Kurt, von Alpthal, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg];
Zarn, Martina, von Domat/Ems, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Daniela, von Luzern, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Emmen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005913934, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AG Sportbahnen im Mythengebiet, in Schwyz, CHE-103.277.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2022, Publ. 1005411279).
Statutenänderung:
09.12.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in Art. 3a der Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meli, Renato, von Mels, in Schwyz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gwerder, Markus, von Muotathal, in Morschach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Linggi, Daniel, von Schwyz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfyl-Gisler, Toni, von Schwyz, in Arth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Schürpf, Reto, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005113115, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Keynet AG, in Luzern, CHE-108.514.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005038085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Markus Werner, von Muotathal, in Ruswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonarburg, Alex, von Rothenburg, in Rothenburg, mit Kollektivprokura zu zweien.