Markus Bruno Gutknecht
residente a Rudolfstetten, da Winterthur e Luzern Mandati attuali: Art Poster Gallery Zurich AG, Swissprojekt AG e di più Persone correlate: Kathrin Susanne Konstanze Wolff Schmandt, Claudia Gutknecht, Ariane Heinzer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bruno Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bruno Gutknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Bruno Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Bruno Gutknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Bruno Gutknecht
Persone con il nome Markus Bruno Gutknecht lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Markus Bruno Gutknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Bruno Gutknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1005567168, Ufficio del registro di commercio Argovia
Markus Gutknecht Baumanagement, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-101.109.410, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S.0, Publ. 6243990).
Domizil neu:
Schösslerstrasse 34, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Markus, von Luzern und Winterthur, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift. [Gemeindefusion].
Numero di pubblicazione: 6756650, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Art Poster Gallery, Daphne Kielholz-Pestalozzi AG, in Zürich, CH-020.3.901.753-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2012, Publ. 6510396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kielholz-Pestalozzi, Daphne, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pestalozzi, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Claudia, von Luzern, in Schlieren, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Gutknecht, Markus, von Luzern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Peter, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6286872, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schaufelberger + Gutknecht AG, in Lenzburg, CH-020.3.910.999-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 2, Publ. 4752040).
Statutenänderung:
20.07.2011.
Sitz neu:
Rudolfstetten-Friedlisberg.
Domizil neu:
Schürmatt 10, 8964 Rudolfstetten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Markus Bruno, von Luzern und Winterthur, in Rudolfstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Uitikon].