Werner Guler
residente a Chur, da Chur Mandati attuali: Wasserversorgungsgenossenschaft "Plattis" Maladers Persone correlate: Eva Giannetta, Mathias Caflisch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Guler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Guler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Guler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Guler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Guler
Persone con il nome Werner Guler lavorano in questi rami economici
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Privato con il nome Werner Guler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Guler
Numero di pubblicazione: HR02-1004555244, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Guler Bodenbeläge GmbH, bisher in Basel, CHE-115.224.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508709).
Statutenänderung:
15.01.2019.
Firma neu:
Bauboden GmbH.
Sitz neu:
Neuenkirch.
Domizil neu:
Sonnenhof 2, 6206 Neuenkirch.
Zweck neu:
Ausführung von sämtlichen Bauarbeiten;
Handel mit, Verkauf und Verlegen von Teppichen und Bodenbelägen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Grundstücken und Liegenschaften.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guler, Werner, von Klosters-Serneus, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mandolini, Mauro, von Lugano, in Chiasso, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004508709, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Guler Bodenbeläge GmbH, in Basel, CHE-115.224.158, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053788).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guler, Werner, von Klosters-Serneus, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mandolini, Mauro, von Lugano, in Chiasso, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2789861, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Wasserversorgungsgenossenschaft 'Plattis' Maladers, in Maladers, CHE-110.039.547, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2015, Publ. 2307475).
Domizil neu:
c/o Mathias Caflisch, Selias 14, 7026 Maladers.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hassler, Erwin, von Maladers, in Wynau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nadig, Jürg, von Flums, in Chur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galliard, Anton , von Untervaz, in Untervaz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caflisch, Mathias, von Maladers, in Maladers, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giannetta, Eva, von Cazis, in Thalwil, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guler, Werner, von Chur, in Chur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.