Fabian Kajus Guggenheim
residente a Bern, da St. Gallen Mandati attuali: Wotreva AG Persone correlate: Janique Mäder, Reto Jordi, Stephan Andreas Lott e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Kajus Guggenheim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Kajus Guggenheim"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabian Kajus Guggenheim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabian Kajus Guggenheim"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabian Kajus Guggenheim
Persone con il nome Fabian Kajus Guggenheim lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Fabian Kajus Guggenheim
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Kajus Guggenheim
Numero di pubblicazione: 6177380, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wotreva AG, in Bern, CH-036.3.043.552-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 7, Publ. 5123022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerf, Adrian, von Murten und Leibstadt, in Murten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lott, Stephan Andreas, von Flühli, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates + Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüdi, Philippe, von Heimiswil, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenheim, Fabian, von St. Gallen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung];
Neuhaus, Peter, von Gals, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: 5952094, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Ruscello Immo AG, in Bern, CH-092.3.017.863-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2007, S. 5, Publ. 4126932).
Statutenänderung:
08.12.2010.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Veräusserung und Vermittlung sowie die Renovation und Überbauung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Liegenschaften in In- und Ausland erwerben, verwalten, überbauen und veräussern oder sich daran beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu erreichen, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 08.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ELA-Treuhand GmbH, in Vallamand, Revisionsstelle;
Guggenheim, Fabian Kajus, von St. Gallen, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Vinzenz, von Zullwil, in Golaten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straumann, Beat, von Giebenach, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5123022, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wotreva AG, in Bern, CH-036.3.043.552-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 05.01.2009, S. 5, Publ. 4811418).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Fabian, von St. Gallen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung.