Ömer Gümüs
residente a Buttikon, da Turchia Mandati attuali: Liya Gastro GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ömer Gümüs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ömer Gümüs"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ömer Gümüs", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ömer Gümüs"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ömer Gümüs
Persone con il nome Ömer Gümüs lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Ömer Gümüs
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ömer Gümüs
Numero di pubblicazione: HR02-1005912142, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Starlife Gastro GmbH, in Oberengstringen, CHE-381.912.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2023, Publ. 1005878012).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tahtaci, Serkan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005878012, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Starlife Gastro GmbH, in Niederhasli, CHE-381.912.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, S.0, Publ. 2734063).
Statutenänderung:
27.09.2023.
Sitz neu:
Oberengstringen.
Domizil neu:
Neugutstrasse 3, 8102 Oberengstringen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parmaksiz, Faruk, von Niederhasli, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005826914, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Liya Gastro GmbH, in Rapperswil-Jona, CHE-379.683.015, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848865).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parmaksiz, Faruk, von Niederhasli, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gümüs, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buttikon SZ (Schübelbach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.