Paul Gubser
residente a St. Gallen, da Quarten Mandati attuali: milon alpine AG Persone correlate: Bernhard-Stefan Müller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Gubser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Gubser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Gubser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Gubser
Persone con il nome Paul Gubser lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Paul Gubser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Gubser
Numero di pubblicazione: HR02-1006105610, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Genossenschaft Val Schameala, in Chur, CHE-138.281.316, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2014, S.0, Publ. 1803067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Urs, von Seon, in Domat/Ems, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Bammatter, Matthias, von Zürich, in Vaz/Obervaz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005102099, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BROGULU GmbH, in Rorschach, CHE-110.052.364, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, S.0, Publ. 1988887).
Statutenänderung:
08.02.2021.
Sitz neu:
Sargans.
Domizil neu:
Grossfeldstrasse 41, 7320 Sargans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft organisiert Sport-Veranstaltungen, handelt mit Waren und bietet Dienstleistungen im Bereich des Sports an. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verkaufen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[gestrichen: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, René, von Trubschachen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00;
Roth, Peter, von Nesslau-Krummenau, in Speicher, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demiri, Shejnasi, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Sargans, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004848356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
milon alpine AG, in Illnau-Effretikon, CHE-190.658.160, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harms, Lars, von Birrwil, in Russikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Paul, von Quarten, in St. Gallen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.