Jürg Gschwend
residente a Teufen, da Zürich e Altstätten Mandati attuali: BauConsulting Gschwend GmbH, Barbara Gschwend Architektur.Innenarchitektur GmbH Persone correlate: Barbara Gschwend, Barbara Gschwend Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Gschwend", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Gschwend"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Gschwend", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Gschwend"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Gschwend
Persone con il nome Jürg Gschwend lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Jürg Gschwend
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Gschwend
Numero di pubblicazione: HR02-1005980022, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung zur Förderung der sozialen Wohnungsvermietung, in Basel, CHE-110.168.512, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901771).
Domizil neu:
c/o Georg Mattmüller, Elsässerstrasse 7, 4056 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koechlin, Lucas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vischer, Anthony Guy, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mattmüller, Georg, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gschwend, Jürg, von St. Gallen, in Zeiningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004985294, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
BauConsulting Gschwend GmbH, in Teufen (AR), CHE-306.267.307, Stelz 1029, 9053 Teufen AR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Bauberatung und Baubegleitung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich oder fernschriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.09.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gschwend, Jürg, von Zürich, in Teufen (AR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gschwend, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004981104, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hammer Metall AG, in Zürich, CHE-113.720.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2020, Publ. 1004857849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gschwend, Jürg, von Zürich, in Teufen (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.