Edwin Grübel
residente a Widnau, da Germania Mandati attuali: Get Water - Gesellschaft für humane Entwicklungen, Tardeda GmbH e di più Persone correlate: Martin Wesian, Angelina Horber-Marinello, Anita Grübel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edwin Grübel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edwin Grübel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edwin Grübel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edwin Grübel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edwin Grübel
Persone con il nome Edwin Grübel lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di altri prodotti
Uffici di architettura e ingegneria
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fabbricazione di altri prodotti
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Edwin Grübel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edwin Grübel
Numero di pubblicazione: HR01-1004767691, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Get Water - Gesellschaft für humane Entwicklungen, in Zürich, CHE-362.956.966, c/o Euro Treuhand Services (ETS) AG, Augustinergasse 52, 8001 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
15.09.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Bekämpfung der Armut, die Bewahrung der Gesundheit, die Verbesserung der Lebensqualität einkommensschwacher und benachteiligter Bevölkerungsschichten in Entwicklungsländern sowie die Förderung und Stärkung von Umweltbewusstsein. Sein Hauptaugenmerk setzt der Verein vor allem auf die Schaffung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge;
Spenden und freiwillige Zuwendungen aller Art (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.);
Förderungen von privaten und öffentlichen Stellen.
Eingetragene Personen:
Wesian, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Grübel, Edwin, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004542025, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
No CPR GmbH, in Güttingen, CHE-444.582.331, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2012, Publ. 6910508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grübel, Edwin, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leu, Matthias, von Schaffhausen, in Steinmaur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horber, Angelina, von Affeltrangen, in Güttingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Horber, Gianni, von Affeltrangen, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 7054138, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tardeda GmbH, in Salenstein, CH-440.4.022.228-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 25, Publ. 5080412).
Statutenänderung:
22.01.2013.
Sitz neu:
Güttingen.
Domizil neu:
Sommeristrasse 19, 8594 Güttingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruff-Muffler, Brigitta, von Dorf, in Märstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horber-Marinello, Angelina, von Affeltrangen, in Güttingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Grübel, Edwin, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.