Philipp Guy Gross
residente a Fahrweid, da Zollikon Mandati attuali: Ventira Private Wealth Management AG Persone correlate: Monika Kym, Jürg Roland Greter, Beat Gloor e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philipp Guy Gross", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philipp Guy Gross"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Philipp Guy Gross", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Philipp Guy Gross"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Philipp Guy Gross
Persone con il nome Philipp Guy Gross lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Gestione fondi
Privato con il nome Philipp Guy Gross
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Philipp Guy Gross
Numero di pubblicazione: HR02-1005740246, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
VENTIRA Private Wealth Management AG, in Zürich, CHE-442.407.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005636894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gross, Philipp, von Zollikon, in Weiningen (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3779917, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Constanza Private Wealth Management AG, in Zürich, CHE-115.183.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2017, Publ. 3509781).
Firma neu:
Constanza Private Wealth Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Constanza Private Wealth Management Ltd in liquidation) (Constanza Private Wealth Management SA en liquidazione). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.09.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guzman, Benjamin, von Val-de-Travers, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Carlo A., von Egg, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franke, Daniel Hellmut, von Küsnacht (ZH), in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Beat, von Birrwil, in Gossau (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Philipp Guy, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kym-Rudolph, Monika Christine, von Zürich, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, André Christoph, von Oberbuchsiten, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Anton Johann, von Lungern, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Dr. Philippe, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hürlimann, Dr. Silvan, von Walchwil, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanz Kramel, Beatrice, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1288087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Constanza Private Wealth Management AG, bisher in Freienbach, CHE-115.183.393, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098478).
Gründungsstatuten:
27.10.2009.
Statutenänderung:
11.12.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Parkring 7, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung und Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art im In- und Ausland. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Unternehmen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verkaufen und verwalten. Sie kann auch alle Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln-/Ausland auch Zweigniederlassungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, sofern die Aktionäre und deren Anschrift bekannt sind und ansonsten durch Publikation im SHAB.
Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 20'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös.].[Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.10.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gross, Philipp Guy, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [bisher: Zürich (CH-020.9.003.274-5)].