Elisabeth Grimm
residente a Stäfa, da Oetwil am See Mandati attuali: Grimm Türen GmbH, 'imaging swiss', der Fotoverband Persone correlate: Roland Grimm, Beat Stapfer, Alex Martin Mächler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Grimm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Grimm"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Grimm", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Grimm"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elisabeth Grimm
Persone con il nome Elisabeth Grimm lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Associazioni e federazioni
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Elisabeth Grimm
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Grimm
Numero di pubblicazione: HR01-1006030885, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Grimm Türen GmbH, in Stäfa, CHE-188.905.030, Eichtlenstrasse 18, 8712 Stäfa, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Türen und dazugehörigen Waren und das Erbringen der zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grimm, Roland, von Oetwil am See, in Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01;
Grimm, Elisabeth, von Oetwil am See, in Stäfa, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 1'000'000 Stammanteilen zu je CHF 0.01.
Numero di pubblicazione: 6773622, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Schweizerischer Verband für Photo-Handel und -Gewerbe, bisher in Unterseen, CH-020.6.900.428-5, Verein (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2000, S. 959).
Gründungsstatuten:
11.06.1978.
Statutenänderung:
04.03.2012.
Name neu:
'imaging swiss', der Fotoverband.
Sitz neu:
Galgenen.
Domizil neu:
bei Alex Mächler, Kantonsstrasse 54, 8854 Galgenen.
Zweck neu:
Der Zweck ist, die beruflichen Interessen seiner Mitglieder zu wahren und den Berufsstand zu heben;
imaging swiss versucht seinen Zweck vor allem zu erreichen durch Förderung der Zusammenarbeit der Mitglieder in örtlichen, regionalen oder kantonalen Sektionen oder in Interessengemeinschaften;
Vermittlung von Kontakten und gegenseitigen Informationen unter den Sektionen und Gruppen, Informationen für Einzelmitglieder die aus geographischen Gründen keiner Sektion angehören können;
Durchführung öffentlich-rechtlicher Aufgaben für die Mitglieder im Rahmen der Gesetzgebung von Bund und Kantonen;
Förderung und Überwachung von Schulungsaufgaben in den Bereichen Lehrlingswesen, Weiterbildung und Unternehmerschulung.
Organisation neu:
Zentralvorstand von mindestens 5 bis 9 Mitgliedern, Generalversammlung, Sekretariat und Revisoren. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk, Paul, von Eggiwil, in Unterseen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mächler, Heinrich, von Altendorf, in Rüti ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Basler, Benjamin, von Uerkheim, in Gränichen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Alex, von Altendorf, in Galgenen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stapfer, Beat, von Zürich, in Uster, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Elisabeth, von Oetwil am See, in Stäfa, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4948340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Foto Boschung AG, in Stäfa, CH-020.3.005.834-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.1995, S. 5359).
Firma neu:
Foto Boschung AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.01.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Elisabeth Grimm, Eichtlenstrasse 18, 8712 Stäfa.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer, Peter, von Uetikon am See, in Gossau ZH, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Elisabeth, von Oetwil am See, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Grimm, Roland, von Oetwil am See, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].