Urs Grädel
residente a Huttwil, da Huttwil Mandati attuali: Grädel Immo AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Grädel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Grädel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Urs Grädel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Urs Grädel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Grädel
Persone con il nome Urs Grädel lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Urs Grädel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Grädel
Numero di pubblicazione: HR02-1005248603, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Rumänienhilfe, in Spiez, CHE-112.110.009, Verein (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287343).
Statutenänderung:
06.04.2013.
Domizil neu:
c/o Margrit Mutzner Henzelmann, Faulenbachweg 65, 3700 Spiez. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stenz, Walter, von Künten, in Lostallo, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grädel, Heinz, von Huttwil, in Felsenau AG (Leuggern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Solothurnmann, Jürg, von Rubigen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofstetter, Hannelore, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Klingnau, Mitglied, Kassierin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Gygax, Alexandra, von Bleienbach, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Henzelmann, Bertha, von Heimberg, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Margrit, von Fribourg, in Vira (Gambarogno), Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Schmid, Andreas, von Zürich, in Wald ZH, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Christine, von Binningen, in Losone, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Basel, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Galli, Janine, von Einsiedeln, in Flawil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grädel, Ursula, von Huttwil, in Schlatt b. Leuggern (Leuggern), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Schlatt b. Leuggern (Leuggern), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Siegrist, Barbara, von Menziken, in Zufikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zamfirescu, Tana, von Turgi, in Turgi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004797498, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grädel & Cie AG, in Huttwil, CHE-115.801.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grädel, Urs, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Peter, von Affoltern im Emmental, in Schmidigen-Mühleweg (Dürrenroth), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Flückiger, Marco, von Auswil, in Rüegsbach (Rüegsau), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Alexandra, von Huttwil, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2237927, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Grädel & Cie., in Huttwil, CHE-102.441.462, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 6, Publ. 5712594).
Statuten neu:
24.06.2015.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 12.06.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 3'632'347.91 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'532'347.91 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Grädel Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung von Liegenschaften sowie den Betrieb einer Tankstelle. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammen schliessen, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.06.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grädel-Henrich, Margarita, von Degersheim und Huttwil, in Huttwil, Kommanditärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grädel, Urs, von Huttwil, in Huttwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift].