Orlando Mario Govi
residente a Londrina, da Tresa Mandati attuali: F.A.C. - Fiduciaria di Amministrazioni e Consulenze SA in liquidazione, PROTEAM GO SA e di più Persone correlate: Jasmine Bianca Govi, Jasmine Bianca Govi, Jasmine Bianca Govi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Orlando Mario Govi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Orlando Mario Govi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Orlando Mario Govi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Orlando Mario Govi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Orlando Mario Govi
Persone con il nome Orlando Mario Govi lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi sport
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
BranchCode_n/a
Servizi fiduciari
Servizi sport
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Altre libere professioni
BranchCode_n/a
Privato con il nome Orlando Mario Govi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Orlando Mario Govi
Numero di pubblicazione: HR02-1005435951, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SA Turispo, in Lugano, CHE-102.687.678, società anonima (Nr. FUSC 78 del 23.04.2020, Pubbl. 1004876139).
Statuti modificati:
15.03.2022. 17.03.2022.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'acquisto, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il restauro, la valorizzazione, la vendita, l'amministrazione, la locazione, la sublocazione, l'investimento e la gestione in immobili all'estero a destinazione alberghiera, la gestione di immobili o complessi immobiliari in genere, nonché la prestazione dì ogni servizio inerente o connesso alla gestione immobiliare e alla manutenzione di detti immobili ed in generale il trasferimento o la costituzione anche a titolo oneroso di diritti reali o personali di godimento su beni immobili. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà altresì rilasciare, non nei confronti del pubblico, garanzie su beni propri, di qualunque natura, personali o reali e in particolare costituire ipoteche, anche a favore di terzi e/o debiti e/o obbligazioni assunte da terzi e/o nell'interesse di terzi.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Govi, Orlando, da Tresa, in Lodrina (BR), presidente, con firma individuale [finora: da Monteggio];
Govi, Jasmine, da Tresa, in Monteggio (Tresa), membro, con firma individuale [finora: da Monteggio, in Monteggio].
Numero di pubblicazione: HR02-1005035052, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 15'278 del 19.11.2020, pubblicata nel FUSC no. 229 del 24.11.2020. V.L. INTERNATIONAL ENGINEERING SA in liquidazione, in Lugano, CHE-108.468.270, società anonima (Nr. FUSC 229 del 24.11.2020, Pubbl. 1005030566).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Govi, Orlando, da Monteggio, in Londrina (BR), membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1004863189, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Texcotton Immobiliare SA, in Lugano, CHE-104.373.765, società anonima (Nr. FUSC 139 del 20.07.2017, p.0, Pubbl. 3657207).
Nuovo recapito:
Via San Giorgio 21, 6976 Castagnola.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Govi, Orlando Mario, da Monteggio, in Londrina (BR) , presidente, con firma collettiva a due;
Vasiljevic, Biljana, da Lugano, in Viganello (Lugano), membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mancone, Gennandrea, da Lugano, in Castagnola (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.