Willi Gottardo
residente a Bütschwil, da Niederhelfenschwil Mandati attuali: Gloor Gottardo Baumanagement GmbH Persone correlate: Wolfgang Alexander Gloor Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willi Gottardo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willi Gottardo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willi Gottardo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willi Gottardo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willi Gottardo
Persone con il nome Willi Gottardo lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Willi Gottardo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willi Gottardo
Numero di pubblicazione: 4190771, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Valastone Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-287.376.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2016, Publ. 2961437).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmuki, Jasmin Natalie, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bechtiger, Roger, von Mosnang, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift;
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Wolfgang Alexander, von Biel/Bienne, in Speicher, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberle, Martin, von Full-Reuenthal, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3379871, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gloor Architektur GmbH, bisher in Speicher, CHE-110.266.385, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 3, Publ. 5632380).
Gründungsstatuten:
17.10.2003.
Statutenänderung:
16.02.2017.
Firma neu:
Gloor Gottardo Baumanagement GmbH.
Sitz neu:
Gossau SG.
Domizil neu:
Industriestrasse 135, 9200 Gossau.
Zweck neu:
Beratung, Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Inés, von Biel/Bienne, in St. Gallen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gloor, Wolfgang, von Biel/Bienne, in Speicher, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 2950489, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Valastone Baumanagement AG, in St. Gallen, CHE-287.376.980, St.Georgen-Strasse 90 , 9011 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2016.
Zweck:
Dienstleistungen in Planung, Leitung und Ausführung von Bauprojekten sowie Bauherrenvertretung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmuki, Jasmin Natalie, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bechtiger, Roger, von Mosnang, in St. Gallen, mit Einzelunterschrift;
Gloor, Wolfgang Alexander, von Biel/Bienne, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gottardo, Willi, von Niederhelfenschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.