Thomas Goetschmann
residente a Tramelan, da Ueberstorf Mandati attuali: Société coopérative ProMoTion Tramelan et environs, Th. Goetschmann Persone correlate: Philippe Francis Augsburger, Luana Nicosia, Julien Bichsel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Goetschmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Goetschmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Goetschmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Goetschmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Goetschmann
Persone con il nome Thomas Goetschmann lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Pharmacie
Associazioni religiose, politiche o secolari
Pharmacie
Privato con il nome Thomas Goetschmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Goetschmann
Numero di pubblicazione: HR02-1006055669, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tinamu Labs AG, in Zürich, CHE-465.179.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965410).
Statutenänderung:
05.06.2024.
Aktien neu:
9'031'424 Namenaktien zu CHF 0.01 und 8'657'335 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 10'700'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'988'759 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götschmann, Thomas, von Düdingen, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005745015, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LoyaltyCoin AG, in Zug, CHE-362.541.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, Publ. 4181579).
Domizil neu:
Lauriedhofweg 1, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götschmann, Thomas Pascal Alfons, von Düdingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüdi, Matthias Rolf, von Heimiswil, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005449607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Auterion AG, in Zürich, CHE-494.174.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götschmann, Thomas, von Düdingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breu, Linda, von Oberegg, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Conzett, Ivette Lorena, von Schiers, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien;
Furer, Simon Roman, von Rünenberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.