Kadir Gökce
residente a Küssnacht am Rigi, da Küssnacht (SZ) Mandati attuali: Aureus Immobilien AG Persone correlate: Roland Zulauf Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kadir Gökce", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kadir Gökce"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kadir Gökce", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kadir Gökce"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kadir Gökce
Persone con il nome Kadir Gökce lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Kadir Gökce
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kadir Gökce
Numero di pubblicazione: 6917164, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Aureus Immobilien AG, bisher in Baar, CH-170.3.034.630-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2012, S. 0, Publ. 6521200).
Gründungsstatuten:
18.06.2010.
Statutenänderung:
23.10.2012.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
Chlausjägergasse 10, 6403 Küssnacht SZ.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gökce, Kadir, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Zulauf, Roland, von Schinznach Dorf, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Küssnacht SZ (CH-130.9.015.886-5)].
Numero di pubblicazione: 6521200, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Aureus Immobilien AG, in Baar, CH-170.3.034.630-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2011, S. 0, Publ. 6382694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wright, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gökce, Kadir, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4185084, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Olum AG, in Risch, CH-170.3.029.118-9, Erbringung von Beratungs-, und anderen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 22, Publ. 3685354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gökce, Kadir, deutscher Staatsangehöriger, in Meierskappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ivanov, Alexander, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nowak-Szulc, Jerzy, polnischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shakhov, Konstantin, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.