Oliver Michail Gloor
residente a Zürich, da Seon Mandati attuali: Tosoh Bioscience SA, SUSCOM AG e di più Persone correlate: Yohei Sasaki, Kai Piepenstock, Birgitt Weigmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Michail Gloor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Michail Gloor"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Oliver Michail Gloor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Oliver Michail Gloor"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Oliver Michail Gloor
Persone con il nome Oliver Michail Gloor lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Officio di notare e avvocato
Commercio di beni di consumo
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Officio di notare e avvocato
Commercio di beni di consumo
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome Oliver Michail Gloor
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Oliver Michail Gloor
Numero di pubblicazione: HR02-1005080527, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Tosoh Bioscience SA, bisher in Sursee, CHE-101.795.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4403667).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Oliver Gloor, Ankerstrasse 24, 8004 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Patrick, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Oliver Michail, von Seon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-0004447169, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Korean Reinsurance Switzerland AG, in Zürich, CHE-443.279.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362297).
Domizil neu:
c/o Markus A. Eugster, Kurfirstenstrasse 40, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Oliver, von Seon, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Markus Alexander, von Altstätten, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4362297, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Korean Reinsurance Switzerland AG, in Zürich, CHE-443.279.261, c/o RA Oliver Gloor, Ankerstrasse 24, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2018.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft umfasst jede Art des Rückversicherungsgeschäfts, alle Tätigkeiten, die mit der Verwaltung und Führung einer Rückversicherungsgesellschaft verbunden sind und Forschungsaktivitäten im Rückversicherungsbereich. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbunden Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschaftsgruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen im Falle von Art. 11 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief. In allen anderen Fällen können die Mitteilungen durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen.
Eingetragene Personen:
Jang, Chul Min, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Goyang (KR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oh, Se Koan, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Seoul (KR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle;
Gloor, Oliver, von Seon, in Zürich, mit Einzelunterschrift.