Eric Gisler
residente a Allschwil, da Schattdorf Mandati attuali: Morath AG Persone correlate: Tina Wilhelm, Oliver Scheidegger, David Marc Dups e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Gisler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eric Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eric Gisler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eric Gisler
Persone con il nome Eric Gisler lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Eric Gisler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eric Gisler
Numero di pubblicazione: HR02-1005677905, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Morath AG, in Basel, CHE-101.387.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721604).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nussbaumer, Mathieu, von Lüterkofen-Ichertswil, in Muespach le Haut (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dups, David Marc, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Eric, von Schattdorf, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 972175, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Flaachtal - Stiftung, in Flaach, CH-020.7.000.669-7, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.1999, S. 5319). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2008 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Erich, von Flaach, in Flaach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Walter, von Flaach, in Flaach, Mitglied des Stiftungsrates und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binotto, Armin, von Gams, in Dorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Roland, von Schleitheim, in Berg am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beereuter, Hans, von Stadel, in Buch am Irchel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Lukas, von Volken, in Volken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6809160, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ATISA Personalvorsorgestiftung der Tschümperlin-Unternehmungen, in Baar, CH-170.7.000.558-6, Stiftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2011, Publ. 6464544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, in Schwyz, Revisionsstelle;
Gisler, Erich, von Seedorf UR, in Seedorf UR, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle;
Jaus, Boris, von Basel, in Laupersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.