André Gisler
residente a Zürich, da Spiringen Mandati attuali: Bank Julius Bär & Co. AG Persone correlate: Dorota Michalina Pawlicka, Marek Nowak, Nicole Lehmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Gisler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "André Gisler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "André Gisler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome André Gisler
Persone con il nome André Gisler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome André Gisler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: André Gisler
Numero di pubblicazione: HR02-1006100671, Ufficio del registro di commercio Glarona
International Scrap Solution AG in Liquidation, in Glarus, CHE-221.094.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815666).
Statutenänderung:
30.07.2024.
Firma neu:
CVB customer values & benefit AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung, Vertrieb und Verwaltung von Dienstleistungen im Bereich Abo Commerce. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Das Aktienkapital wurde im Betrag von CHF 50'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Beschluss vom 30.07.2024 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 15.06.2023 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2023 aufgelöst.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andrea Silvia, von Spiringen, in Netstal (Glarus), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005996783, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
eMarket Group AG, in Luzern, CHE-426.765.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625662).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erni, Daniel Niklaus, von Dagmersellen, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Botor, Rafael, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Pavo, deutscher Staatsangehöriger, in Rümlang, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005942626, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Callista Holding AG, in Zug, CHE-115.868.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518572).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.