Ernst Gisiger
residente a Rupperswil, da Messen Mandati attuali: Sabatec AG, NIC, National, International Consulting GmbH e di più Persone correlate: Patrik Bryner, Ursula Benz, Ursula Byland-Vogt e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Gisiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Gisiger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ernst Gisiger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ernst Gisiger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ernst Gisiger
Persone con il nome Ernst Gisiger lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Officina del fabbro, fucina e bottega
Servizi per consulenza manageriale
Servizi fiduciari
Privato con il nome Ernst Gisiger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Gisiger
Numero di pubblicazione: HR02-1005711114, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Sabatec AG, in Schafisheim, CHE-108.436.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005408266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Max, von Lauwil, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisiger, Ernst, von Messen, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005287818, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Geralux Fahrzeuge GmbH, in Gretzenbach, CHE-112.700.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S.14, Publ. 5353528).
Firma neu:
Geralux Fahrzeuge GmbH in Liq..
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: bei EG Treuhand Ernst Gisiger, Fuchslochweg 5, 5102 Rupperswil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.08.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisiger, Ernst, von Messen, in Rupperswil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3959253, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
NIC, National, International Consulting GmbH, in Rupperswil, CHE-134.594.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2013, Publ. 1052421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisiger, Ernst, von Messen, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fischer, Edith, von Ursenbach, in Rupperswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Heichel, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Rottenacker (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Konstanz (DE), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil];
Striebel, Berta, deutsche Staatsangehörige, in Rottenacker (DE), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 85 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ohne Stammanteil].