Domenico Giglio
residente a Oeschgen, da Zeihen Mandati attuali: SEGFA GmbH Persone correlate: Alessandro Giglio, Esther Giglio Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
|
|
Domenico Giglio
residente a Mezzovico, da Monteceneri Mandati attuali: Alpex Pharma SA Persone correlate: Kevin McKenzie, Shahbaz Shoja Ardalan Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
|
|
Domenico Giglio
residente a Gretzenbach, da Italia Mandati attuali: Möbel Thema New Line AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Domenico Giglio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Domenico Giglio"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Domenico Giglio
Persone con il nome Domenico Giglio lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Domenico Giglio
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Domenico Giglio
Numero di pubblicazione: HR02-1006050073, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SEGFA GmbH, in Laufenburg, CHE-116.271.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2010, S.1, Publ. 5925484).
Statutenänderung:
09.05.2024.
Sitz neu:
Oeschgen.
Domizil neu:
Talrain 372, 5072 Oeschgen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giglio, Salvatore, von Laufenburg, in Laufenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giglio, Domenico, von Zeihen, in Oeschgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Giglio, Alessandro, von Zeihen, in Oeschgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005976309, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Möbel Thema New Line AG, in Dulliken, CHE-107.431.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, S.0, Publ. 6993496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tridici, Flavio, italienischer Staatsangehöriger, in Kölliken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giglio, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7029624, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
advoswiss GmbH, in Zürich, CH-020.4.045.840-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6702646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giglio, Domenico, von Zeihen, in Oeschgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänggi, Roman M., von Nunningen, in Rheinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ordás, Daniel, von Winterthur, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Leemann, Dominique Marion, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Napierkowski, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].