Maurizio Gerussi
residente a Thörishaus, da Saulcy Mandati attuali: Gerber Holzbau Bern AG, Studio Donna GmbH Persone correlate: Tomaso Rubin, Marco Zimmermann, Reto Marti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Gerussi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Gerussi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Maurizio Gerussi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Maurizio Gerussi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Maurizio Gerussi
Persone con il nome Maurizio Gerussi lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Privato con il nome Maurizio Gerussi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Maurizio Gerussi
Numero di pubblicazione: HR02-1004550698, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gerber Holzbau Bern AG, in Bern, CHE-107.817.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853183).
Statutenänderung:
10.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und Zimmerei. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.6.1993;
Aktiven zum Preis von CHF 179'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Alfred, von Wald (BE), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Riedbach (Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rubin-Zimmermann, Maria, von Reichenbach im Kandertal und Wald (BE), in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schär-Zimmermann, Ruth, von Dürrenroth, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gerussi, Maurizio, von Saulcy, in Thörishaus (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Hirschi, Hans-Jürg, von Schangnau, in Bowil, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3788405, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Studio Donna GmbH, in Köniz, CHE-299.609.292, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 25.08.2014, Publ. 1678111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosati, Nadia, von Köniz, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: italienische Staatsangehörige, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gerussi, Maurizio, von Saulcy, in Thörishaus (Köniz), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2197379, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Abbetti AG, in Bern, CHE-269.078.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498023).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerussi, Maurizio, von Saulcy, in Thörishaus (Köniz), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emch, Stefan, von Lüterswil-Gächliwil, in Le Mouret, Mitglied, mit Einzelunterschrift.