Angela Gehrig-Nardozza
residente a Flüelen, da Spiringen Mandati attuali: Raiffeisenbank Urnerland Genossenschaft Persone correlate: Hans Rudolf Kempf, Beat Hubert Schmid-Nager, Rolf Jörg Infanger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angela Gehrig-Nardozza", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angela Gehrig-Nardozza"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Angela Gehrig-Nardozza", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Angela Gehrig-Nardozza"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Angela Gehrig-Nardozza
Persone con il nome Angela Gehrig-Nardozza lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle banche e istituti di credito
Privato con il nome Angela Gehrig-Nardozza
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Angela Gehrig-Nardozza
Numero di pubblicazione: HR02-1006023259, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Raiffeisenbank Urnerland Genossenschaft, in Altdorf (UR), CHE-106.038.415, Genossenschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891939).
Statutenänderung:
28.03.2024.
Zweck neu:
Die Bank betreibt in gemeinsamer Selbsthilfe im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen alle Arten von Bankgeschäften. Darüber hinaus kann sie weitere Beratungs-, Finanz- und Dienstleistungsgeschäfte anbieten. Die Geschäftstätigkeit wird im Rahmen des von Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (nachfolgend Raiffeisen Schweiz) erlassenen Geschäftsreglement der Raiffeisenbanken ausgeübt und ist auf die finanziellen, personellen, organisatorischen und fachlichen Voraussetzungen abzustimmen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Bank an ihre Mitglieder erfolgen auf schriftlichem oder elektronischem Weg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Urs, von Altdorf (UR), in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Toni, von Silenen, in Silenen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gehrig-Nardozza, Angela, von Spiringen, in Flüelen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516230, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Urner Kantonalbank, in Altdorf (UR), CHE-108.954.665, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445305).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Franz, von Unterschächen, in Schattdorf, Mitglied des Bankrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Echser, Cornelia, von Gurtnellen, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehrig-Nardozza, Angela, von Spiringen, in Flüelen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Christian, von Wassen, in Flims, Mitglied des Bankrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Pascal, von Dallenwil, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005129469, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Urner Kantonalbank, in Altdorf (UR), CHE-108.954.665, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auf der Maur, Armin, von Unteriberg, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furger, Florian, von Silenen, in Flüelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gehrig-Nardozza, Angela, von Spiringen, in Flüelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gisler, Walter, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Jennifer, von Unterschächen, in Altdorf (UR), mit Kollektivprokura zu zweien.