Henri Gassler
residente a Biel-Benken BL, da Basel e Koblenz Mandati attuali: mehr Leben, dandelion Stiftung für demenzkranke Menschen Basel e di più Persone correlate: Sebastian Rieger, Stephan Bernhard Feldhaus, Sibilla Kämpf-Schäfer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Henri Gassler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Henri Gassler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Henri Gassler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Henri Gassler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Henri Gassler
Persone con il nome Henri Gassler lavorano in questi rami economici
Bonifica dei terreni
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Associazioni e federazioni
Bonifica dei terreni
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Associazioni e federazioni
Privato con il nome Henri Gassler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Henri Gassler
Numero di pubblicazione: HR02-1006098008, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Sunnehus, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-106.498.840, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2024, Publ. 1006052477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölliker, Stefan, von Rohrbach, in Bronschhofen (Wil (SG)), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005614863, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Young Enterprise Switzerland (YES), in Zürich, CHE-113.801.091, Verein (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405586).
Statutenänderung:
21.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Campi, Stephan, von Suhr, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ginsburg, Samuel, von Zürich, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Jonas, von Cazis, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lätzsch, Liselotte, genannt Lilo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Georg, von Winterthur, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engeli, Cyrill, von Sulgen, in Suhr, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rohrbach, Samuel, von Erlenbach im Simmental, in Val Terbi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Torriani, Andreja, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Samuel, von Busswil bei Melchnau, in Glarus Nord, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Lilian, von Schänis, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aebi, Johanna, von Grosswangen, in Zürich, stellvertretende Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005524164, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Sunnehus, in Wildhaus-Alt St. Johann, CHE-106.498.840, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 31.12.2019, Publ. 1004796245).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inauen, Roland, von Appenzell, in Appenzell Steinegg (Rüte), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Otto, von Wald ZH, in Stäfa, Delegierter des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Johanna, von Ballwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassler, Henri, von Basel, in Biel-Benken BL (Biel-Benken), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Christoph, von Madiswil, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Christoph Michael, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.