Willfried Gasser
residente a Wabern, da Hallau Mandati attuali: Südland Stiftung, solid values klg e di più Persone correlate: Linda Baumann-Stucki, Daniel Hans Flach, Christa Gasser-Dubach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willfried Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willfried Gasser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willfried Gasser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willfried Gasser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willfried Gasser
Persone con il nome Willfried Gasser lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle servizi diversi
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi sociali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle servizi diversi
Servizi per consulenza manageriale
Altri servizi sociali
Privato con il nome Willfried Gasser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willfried Gasser
Numero di pubblicazione: HR02-1004930522, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
GEWA, in Zollikofen, CHE-106.023.767, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004657846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schranz, Michael, von Adelboden, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tanner, Michael, von Dintikon, in Dagmersellen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dirren, Jörg, von Unterbäch, in Heimberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Willfried, von Hallau, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kautz-Bänninger, Mareile, von Wohlen (AG), in Buchs AG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wütschner, Dominik, von Frutigen, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1262623, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
xpand Schweiz GmbH, in Münchringen, CHE-112.211.662, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6198530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffenegger, Anton genannt Toni, von Huttwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flury, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mattstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittwer, Christian, von Trub, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gasser, Willfried genannt Wilf, von Hallau, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Dürst, Marcel, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6198530, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
xpand Schweiz GmbH, in Münchringen, CH-053.4.017.189-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2009, S. 5, Publ. 5302258).
Statutenänderung:
30.05.2011.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheib, Michael Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbach-Stein (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Anton genannt Toni, von Huttwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Burgdorf und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hein, Michael, von Bern, in Münchringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Burgdorf und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
xpand International Limited (Company No. 276681), in Dunoon/Scotland (UK), Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:xpand International Limited, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Flury, Peter, von Mümliswil-Ramiswil, in Mattstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gasser, Willfried genannt Wilf, von Hallau, in Wabern (Köniz), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.