Marianne Garcia-Eisenring
residente a Gwatt (Thun), da Jonschwil Mandati attuali: Stauffer & Biedermann Metallbau AG Persone correlate: Rafael Garcia-Eisenring, Edith Stierli-Zimmerli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Garcia-Eisenring", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Garcia-Eisenring"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Garcia-Eisenring", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Garcia-Eisenring"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marianne Garcia-Eisenring
Persone con il nome Marianne Garcia-Eisenring lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di prodotti metallo
Fabbricazione di prodotti metallo
Privato con il nome Marianne Garcia-Eisenring
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Garcia-Eisenring
Numero di pubblicazione: 6743296, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stauffer Holzbau AG, in Unterlangenegg, CH-092.3.008.082-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2009, S. 5, Publ. 5192670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Garcia-Eisenring, Marianne, von Jonschwil, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stierli-Zimmerli, Edith, von Gebenstorf und Oftringen, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryf, Hans Peter, von Attiswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5192670, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stauffer Holzbau AG, in Unterlangenegg, CH-092.3.008.082-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2001, S. 6644).
Statutenänderung:
10.07.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Zimmer-, Schreiner- und Parkettarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten oder veräussern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Hans-Ulrich, von Sigriswil, in Unterlangenegg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stauffer-Dähler, Ruth, von Sigriswil, in Unterlangenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Fintresa, Finanz- und Treuhand AG, in Oberhofen am Thunersee, Revisionsstelle;
Schnyder von Wartensee, Christoph, von Luzern und Sursee, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Gwatt (Thun), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Garcia-Eisenring, Marianne, von Jonschwil, in Gwatt (Thun), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stierli-Zimmerli, Edith, von Gebenstorf und Oftringen, in Oftringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dähler, Markus, von Seftigen, in Unterlangenegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4613824, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stauffer & Biedermann Metallbau AG, bisher in Unterlangenegg, CH-092.3.008.081-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2004, S. 5, Publ. 2288758).
Statutenänderung:
24.06.2008.
Sitz neu:
Thun.
Domizil neu:
Steinhaufenweg 23, 3645 Gwatt/Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Ernst, von Gebenstorf, in Thun, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia-Eisenring, Rafael, spanischer Staatsangehöriger, in Unterlangenegg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Garcia-Eisenring, Marianne, von Jonschwil, in Unterlangenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].