Wei Gao
residente a Shenzhen City, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: World Slingshot Association Persone correlate: Marina Angélil, Marco Brunetti, Jan Nowak Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wei Gao", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wei Gao"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wei Gao", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wei Gao"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wei Gao
Persone con il nome Wei Gao lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Wei Gao
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wei Gao
Numero di pubblicazione: HR01-1004959696, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
World Slingshot Association, in Baar, CHE-144.020.557, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.2020.
Zweck:
Förderung der weltweiten Entwicklung des Schleudersports gemäss dem Geist der olympischen Prinzipien. Organisation des Slingshot World Cup und der Slingshot International Championships sowie Bestätigung und Erfassung der Weltrekorde (und die zukünftigen nacholympischen Rekorde). Ergreifung geeigneter Massnahmen, um Verstösse gegen die Statuten, Reglemente oder Beschlüsse des Verbands zu verhindern. Verhindern von Verhaltensweisen oder Praktiken, die die Integrität der Wettkämpfe gefährden.
Mittel:
Spenden und Vermächtnisse, Sponsoring, öffentliche Zuschüsse, Mitgliederbeiträge.
Datum der Gründung:
04.06.2020.
Eingetragene Personen:
Brunetti, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Gualdo Tadino (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gao, Wei, chinesischer Staatsangehöriger, in Shanghai (CN), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Nowak, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Zlin (CZ), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Doyle, Christopher Jerome Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Menzingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1084561, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Enclosure Technology GmbH, in Sarnen, CH-140.4.001.296-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2010, S. 12, Publ. 5903714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gao, Wei, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenzhen City (CN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter-Li, Jianxin, von Hochdorf, in Sachseln, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 5903714, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Enclosure Technology GmbH, in Sarnen, CH-140.4.001.296-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 12, Publ. 4931982).
Statutenänderung:
12.11.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Vermittlung von Gütern aller Art im industriellen und gewerblichen Bereich sowie entsprechende Dienstleistungen und Beratungen. Nur Nebenzwecke geändert, gemäss Statuten.
Stammkapital neu:
CHF 315'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 12.11.2010 werden Darlehen in der Höhe von CHF 115'000.-- verrechnet, wofür 115 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden. .
Statutarische Vorrechte neu:
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. (Textanpassung) [bisher: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].[gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofstetter-Li, Jianxin, von Hochdorf, in Sachseln, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Britschgi-Halter, Esther, von Sarnen, in Sarnen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 135 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 95 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gao, Wei, chinesischer Staatsangehöriger, in Shenzhen City (CN), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].