Jakob Gantenbein
residente a Fläsch, da Grabs Mandati attuali: Stiftung Bündner Literaturpreis Persone correlate: Rita Schmid Göldi, Rico F. Valär, Arianna Nussio e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Gantenbein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Gantenbein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jakob Gantenbein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jakob Gantenbein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jakob Gantenbein
Persone con il nome Jakob Gantenbein lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Jakob Gantenbein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Gantenbein
Numero di pubblicazione: HR02-1005497306, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Stiftung Bündner Literaturpreis, in Chur, CHE-110.407.697, Stiftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2022, Publ. 1005474491).
Domizil neu:
c/o Luzia Rageth, Bahnhofstrasse 17, 7023 Haldenstein.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Jakob, genannt Köbi, von Grabs, in Fläsch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid Göldi, Rita, von Vals, in Vals, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nussio, Arianna, von Brusio, in Andeer, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rageth, Luzia, von Cazis, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Valär, Rico, von Zuoz, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005492180, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291366).
Statutenänderung:
19.05.2022.
Aktien neu:
998 Namenaktien zu CHF 100.00, 1 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktie B) und 1 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktie C) [bisher: 998 Namenaktien zu CHF 100.00 und 2 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Jakob, von Grabs, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider Bless, Regula, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schneider, Regula, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004679592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hochparterre AG, in Zürich, CHE-107.355.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4271329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Dr. Beat, von Zürich und Zermatt, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti Loskant, Rahel, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Jakob, von Grabs, in Fläsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Glanzmann, Lilia, von Escholzmatt-Marbach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bont, Wanja, von Oberriet (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Regula, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Agnes, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx Benomar, Susanne, von Olten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].