Roger Gall
residente a Kleindietwil, da Hirschthal Mandati attuali: Gall Superbikes AG Persone correlate: Rolf Gall, René Gall, Verena Gall Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Gall", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Gall"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Gall", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Gall"
|
|
Roger Gall
residente a Kradolf, da Walenstadt Mandati attuali: Casalta AG Persone correlate: Desiree Gall, Stephan Gall, Theresia Gall Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Gall", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Gall"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roger Gall", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roger Gall"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roger Gall
Persone con il nome Roger Gall lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Roger Gall
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roger Gall
Numero di pubblicazione: HR02-1005781735, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Casalta AG, in Walenstadt, CHE-273.830.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, S.0, Publ. 2899771).
Domizil neu:
Unterdorfstrasse 16, 8892 Berschis.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Desiree, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Heiligkreuz (Mels)];
Gall, Roger, von Walenstadt, in Kradolf (Kradolf-Schönenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos Platz (Davos)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004871729, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rolf Gall Superbikes AG, in Thunstetten, CHE-105.988.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119769).
Statutenänderung:
03.04.2020.
Firma neu:
Gall Superbikes AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Service und die Reparatur insbesondere von Motorrädern und von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit deren Zubehör und von Bekleidung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 28.04.1992 und Bilanz per 31.01.1992: Aktiven von CHF 948'290.15 und Passiven von CHF 744'819.70 der Einzelfirma "Rolf Gall", in Thunstetten, zum Preis von CHF 203'470.45, wofür dem Sacheinleger 198 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 5'470.45 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey Treuhand GmbH (CHE-104.990.478), in Herzogenbuchsee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Roger, von Hirschthal, in Kleindietwil (Madiswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, René, von Hirschthal, in Aarwangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, Rolf, von Hirschthal, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2899771, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Casalta AG, in Walenstadt, CHE-273.830.725, Unterdorfstrasse 21, 8892 Berschis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2016.
Zweck:
Investition, Vermarktung, Bewirtschaftung und Verkauf von Immobilien bzw. Immobilienprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochterunternehmungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Handel mit Waren aller Art tätigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Gall, Stephan, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gall, Theresia, von Walenstadt, in Berschis (Walenstadt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gall, Roger, von Walenstadt, in Davos Platz (Davos), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gall, Desiree, von Walenstadt, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.