Jean-Paul Gagnebin
residente a Nods, da Tramelan Mandati attuali: JP Gagnebin Sàrl, Saraf sàrl Persone correlate: Dominique Rossel Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Paul Gagnebin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Paul Gagnebin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jean-Paul Gagnebin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jean-Paul Gagnebin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jean-Paul Gagnebin
Persone con il nome Jean-Paul Gagnebin lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Fornitura di servizi informatici
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jean-Paul Gagnebin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Paul Gagnebin
Numero di pubblicazione: HR02-1006010905, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
apropos informatik gmbh, in Wangen an der Aare, CHE-109.469.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gagnebin, Jean-Paul, von Tramelan, in Nods, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaberell, Jérôme, von Murten, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6644282, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apropos informatik gmbh, in Solothurn, CH-241.4.001.990-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 17, Publ. 5731638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Ulrich, von Wahlern, in Recherswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walch, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gagnebin, Jean-Paul, von Tramelan, in Nods, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5731638, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apropos informatik gmbh, bisher in Feldbrunnen-St. Niklaus, CH-241.4.001.990-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 15, Publ. 5172684).
Statutenänderung:
5.07.2010, 5.07.2010.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Hans Huber-Strasse 41, 4500 Solothurn.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Installation von und Handel mit Soft- und Hardware, insbesondere in den Bereichen der Informatik und Telematik sowie Erbringung weiterer Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informatik. Kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen mit gleicher oder ähnlicher Zwecksetzung direkt oder indirekt beteiligen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten, ferner Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 45'000.-- [bisher: CHF 40'000.--].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kretz, Roland, von Schongau, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Ulrich, von Wahlern, in Recherswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Gagnebin, Jean-Paul, von Tramelan, in Nods, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Walch, Georg, österreichischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Mümliswil, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].